SUIMAQ COMPRESORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Eines, 7
Código Postal 08755
Municipio Castellbisbal
Provincia Barcelona
Razón Social SUIMAQ COMPRESORES SL
CIF B67155473
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 23/01/2018
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martinez Planas Jesus
VINCULACIONES DE SUIMAQ COMPRESORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUIMAQ COMPRESORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnan Creix Jose | Apoderado Solidario | 14/07/2020 | 29/10/2023 |
Etxebarria Etxebarria Antolin | Apoderado Solidario | 12/08/2022 | 29/10/2023 |
Etxebarria Etxebarria Antolin | Consejero | 27/07/2022 | 29/10/2023 |
Garcia De Iturrospe Marquina Olga | Apoderado Solidario | 12/08/2022 | 29/10/2023 |
Lizarraga Ochoa Jose Ramon | V-SEC NO CON | 27/07/2022 | 29/10/2023 |
Llaquet Pibernat Josep Maria | Apoderado Solidario | 08/09/2022 | 29/10/2023 |
Martinez Larraz Gonzalez Magdalena | Secretario No Consejero | 27/07/2022 | 29/10/2023 |
Martinez Planas Jesus | Apoderado Solidario | 12/08/2022 | 29/10/2023 |
Martinez Planas Jesus | Consejero | 27/07/2022 | 29/10/2023 |
Martinez Planas Jesus | Presidente | 27/07/2022 | 29/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUIMAQ COMPRESORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47122 , F 223, S 8, H B 514361, I/A 9 (29/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47122 , F 223, S 8, H B 514361, I/A 8 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47122 , F 221, S 8, H B 514361, I/A 7 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICION DEL ARTICULO 6 BIS A LOS MISMOS. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46253 , F 48, S 8, H B 514361, I/A 6 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46253 , F 48, S 8, H B 514361, I/A 6 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46253 , F 48, S 8, H B 514361, I/A 6 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46253 , F 47, S 8, H B 514361, I/A 5 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: HOLDING EUROPEO DE COMPRESORES S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46253 , F 47, S 8, H B 514361, I/A 4 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46253 , F 46, S 8, H B 514361, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46253 , F 45, S 8, H B 514361, I/A 2 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08