SUENO TOTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza San Miguel, 3
Código Postal 34005
Municipio Palencia
Provincia Palencia
Razón Social SUENO TOTAL SL
CIF B34236612
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 05/11/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario ROCKET HALL SL
VINCULACIONES DE SUENO TOTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUENO TOTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2021 | 11/01/2022 |
Barrios Alconada Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2021 | 11/01/2022 |
Castel Hernandez Jaime Carlos | Apoderado Solidario | 21/01/2021 | 11/01/2022 |
Fernandez De Valderrama Altable Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2016 | 11/01/2022 |
Fernandez De Valderrama Altable Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/09/2016 | 11/01/2022 |
Fernandez De Valderrama Altable Javier | Apoderado Mancomunado | 08/07/2014 | 11/01/2022 |
Fernandez Mateos Sergio | Apoderado | 21/01/2021 | 11/01/2022 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2016 | 11/01/2022 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/09/2016 | 11/01/2022 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 08/07/2014 | 11/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUENO TOTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 36, S 8, H P 5746, I/A 25 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-34
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 36, S 8, H P 5746, I/A 25 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-34
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 36, S 8, H P 5746, I/A 25 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 36, S 8, H P 5746, I/A 25 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-34
- Cambio de la denominación social del socio único, por la de ROCKET HALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 36, S 8, H P 5746, I/A 24 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 36, S 8, H P 5746, I/A 23 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-34
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 35, S 8, H P 5746, I/A 22 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-34
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 168, S 8, H P 5746, I/A 21 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 167, S 8, H P 5746, I/A 20 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-34
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478 , F 167, S 8, H P 5746, I/A 20 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-34