BERDIN VALENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAMINO VIEJO DE RUSSAFA 100 - NAVE 7. POLIGONO
Código Postal 46470
Municipio Catarroja
Provincia Valencia
Razón Social BERDIN VALENCIA SL
CIF B12824637
Capital Social 12000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/07/2009
Nombres Anteriores
- SUELVASA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO BERDIN SA
Propietario GRUPO BERDIN SA
VINCULACIONES DE BERDIN VALENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BERDIN VALENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arratibel Cuesta Amaia | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2017 | 10/02/2021 |
Arratibel Cuesta Amaia | Apoderado Mancomunado | 21/03/2017 | 10/02/2021 |
Arratibel Cuesta Amaia | Apoderado Mancomunado | 10/08/2018 | 10/02/2021 |
GRUPO BERDIN SA | Administrador Unico | 15/07/2014 | 10/02/2021 |
GRUPO BERDIN SA | Socio Unico | 23/11/2020 | 10/02/2021 |
Ledesma Gomez Aranzazu | Apoderado Mancomunado | 21/03/2017 | 10/02/2021 |
Ledesma Gomez Aranzazu | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2017 | 10/02/2021 |
Ledesma Gomez Aranzazu | Apoderado Mancomunado | 10/08/2018 | 10/02/2021 |
Marco Urdampilleta Maria Concepcion | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2018 | 10/02/2021 |
Marino Brignall Laura | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2017 | 10/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BERDIN VALENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 9, S 8, H V 145278, I/A 19 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 9, S 8, H V 145278, I/A 19 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 9, S 8, H V 145278, I/A 18 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 8, S 8, H V 145278, I/A 17 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 8, S 8, H V 145278, I/A 16 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9376, L 6658, F 8, S 8, H V 145278, I/A 15 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9375, L 6657, F 225, S 8, H V 145278, I/A 14 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9375, L 6657, F 224, S 8, H V 145278, I/A 13 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9375, L 6657, F 223, S 8, H V 145278, I/A 12 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-46
- Don Francisco Javier Fierro López, que fue designado persona física representante de la administradora única de la sociedad de ésta hoja, la mercantil "GRUPO BERDIN, S.A." -antes, "GRUPO BERDIN, S.L."- ha sido sustituido por Don Francisco Javier Ostolaza Manterola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9375, L 6657, F 157, S 8, H V 145278, I/A 8M M (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-46