SUELOS Y EDIFICACIONES LITORALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Capitan Dema, 1
Código Postal 03007
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social SUELOS Y EDIFICACIONES LITORALES SL
CIF B53263489
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.edisel.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SUELOS Y EDIFICACIONES LITORALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUELOS Y EDIFICACIONES LITORALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jorro Ivars Silvestra Maria | Vicepresidente | 19/11/2013 | 13/09/2023 |
Jorro Ivars Silvestra Maria | Consejero Delegado Solidario | 19/11/2013 | 13/09/2023 |
Jorro Ivars Silvestra Maria | Consejero | 19/11/2013 | 13/09/2023 |
Jorro Ivars Silvestra Maria Del Carmen | Consejero Delegado Solidario | 30/06/2022 | 13/09/2023 |
Jorro Ivars Silvestra Maria Del Carmen | Consejero | 30/06/2022 | 13/09/2023 |
Jorro Ivars Silvestra Maria Del Carmen | Presidente | 30/06/2022 | 13/09/2023 |
Mancebo Lacasa Asuncion | Secretario | 30/06/2022 | 13/09/2023 |
Mancebo Lacasa Asuncion | Consejero | 30/06/2022 | 13/09/2023 |
Mancebo Lacasa Asuncion | Liquidador | 13/09/2023 | 13/09/2023 |
Zaragoza Martinez Jose Miguel | Consejero Delegado Solidario | 30/06/2022 | 13/09/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUELOS Y EDIFICACIONES LITORALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 2, S 8, H A 47003, I/A 5 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 2, S 8, H A 47003, I/A 5 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 2, S 8, H A 47003, I/A 5 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 2, S 8, H A 47003, I/A 5 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 2, S 8, H A 47003, I/A 4 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 2, S 8, H A 47003, I/A 4 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 2, S 8, H A 47003, I/A 3 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-03
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 2, S 8, H A 47003, I/A 3 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-03