SUELOS DOÑANA ALMONTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Palmosa, 10
Código Postal 21730
Municipio Almonte
Provincia Huelva
Razón Social SUELOS DOÑANA ALMONTE SL
CIF B21437926
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/05/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SUELOS DOÑANA ALMONTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUELOS DOÑANA ALMONTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Los Santos Cano Juan | Administrador Mancomunado | 30/08/2012 | 09/04/2019 |
De Los Santos Cano Juan | Liquidador Mancomunado | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
Trigueros Roldan Jose Maria | Administrador Mancomunado | 30/08/2012 | 09/04/2019 |
Trigueros Roldan Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 09/04/2019 | 09/04/2019 |
Viejo Muñoz Pedro | Administrador Mancomunado | 30/08/2012 |
ACTOS BORME DE SUELOS DOÑANA ALMONTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 56, S 8, H H 16263, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 56, S 8, H H 16263, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 56, S 8, H H 16263, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-21
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 56, S 8, H H 16263, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 56, S 8, H H 16263, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-21
- Como consecuencia del cambio en el órgano de administración, se modifican los artículo 11º, 15º y 20º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 55, S 8, H H 16263,H , I/ 2 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 55, S 8, H H 16263,H , I/ 2 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 847 , F 55, S 8, H H 16263,H , I/ 2 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-222-21
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-223-21