SUELOS 26002 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Vara de Rey, 41
Código Postal 26002
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUELOS 26002 SL
CIF B26467175
Capital Social 1600000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 22/01/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez De Dicastillo Garnica Eduardo
Propietario BANKIA SA
VINCULACIONES DE SUELOS 26002 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUELOS 26002 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA SA | Socio Unico | 09/03/2012 | 15/11/2012 |
Gonzalez Calleja Manuel | Apoderado Solidario | 06/08/2010 | 15/11/2012 |
Lopez De Dicastillo Garnica Eduardo | Administrador Unico | 10/02/2010 | 15/11/2012 |
Santana Merino Pedro Jose | Apoderado Solidario | 06/08/2010 | 15/11/2012 |
Simon Diez Antonio | Apoderado | 21/04/2010 | 15/11/2012 |
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA | Socio Unico | 10/02/2010 | 09/03/2012 |
ACTOS BORME DE SUELOS 26002 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 43, S 8, H LO 13892, I/A 6nm (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 43, S 8, H LO 13892, I/A 6nm (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-26
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 43, S 8, H LO 13892, I/A 6 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-26
Capital Anterior: | 1.000.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.600.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 60,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 43, S 8, H LO 13892, I/A 5 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 41, S 8, H LO 13892, I/A 4 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-26
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 996.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33.122,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 41, S 8, H LO 13892, I/A 3 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 39, S 8, H LO 13892, I/A 2 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 38, S 8, H LO 13892, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 38, S 8, H LO 13892, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-26
Dirección:C/ VARA DE REY 41BIS 8 2 (LOGROÑO)
Comienzo de operaciones:22/01/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La compra y desarrollo de suelo, su gestión urbanística y en su caso su urbanización. Asimismo, constituye el objeto social la contratación, gestión,proyección, construcción y ejecución de toda clase de obras, públicas o privadas, y la intermediación en la elaboración de proyectos y estudios que
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 712 , F 38, S 8, H LO 13892, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-26