SUELOS 26001 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Vara de Rey, 41
Código Postal 26002
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUELOS 26001 SL
CIF B26455022
Capital Social 426700.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/03/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez De Dicastillo Garnica Eduardo
Propietario BANKIA HABITAT SL
VINCULACIONES DE SUELOS 26001 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUELOS 26001 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA HABITAT SL | Socio Unico | 24/07/2012 | 15/11/2012 |
De Miguel Alonso De Medina Manuel Maria | Apoderado Solidario | 26/08/2009 | 15/11/2012 |
Fernandez De La Puente Isusi Federico | Apoderado Solidario | 26/08/2009 | 15/11/2012 |
Lopez De Dicastillo Garnica Eduardo | Administrador Unico | 30/03/2009 | 15/11/2012 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 29/04/2010 | 15/11/2012 |
Santana Merino Pedro Jose | Apoderado Solidario | 26/08/2009 | 15/11/2012 |
Simon Diez Antonio | Apoderado Solidario | 26/08/2009 | 15/11/2012 |
CORPORACION EMPRESARIAL CAJA RIOJA SA | Socio Unico | 30/03/2009 | 24/07/2012 |
ACTOS BORME DE SUELOS 26001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 5, S 8, H LO 12903, I/A 8nm (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 5, S 8, H LO 12903, I/A 8nm (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-26
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 5, S 8, H LO 12903, I/A 8 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-26
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2011-11-26
Capital Anterior: | 1.203.010,00 | Euros |
Disminución de capital | 776.310,00 | Euros |
Capital Actual: | 426.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 64,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 5, S 8, H LO 12903, I/A 7 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 5, S 8, H LO 12903, I/A 6 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-26
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.203.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 39.867,11 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 5, S 8, H LO 12903, I/A 5 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-26
- La compra y desarrollo de suelo, su gestión urbanística y en su caso su urbanización. Asimismo, constituye el objeto social la contratación, gestión,proyección, construcción y ejecución de toda clase de obras, públicas o privadas, y la intermediación en la elaboración de proyectos y estudios que te
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 4, S 8, H LO 12903, I/A 4 (10/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 3, S 8, H LO 12903, I/A 3 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 2, S 8, H LO 12903, I/A 2 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-26