SUECA URBANISMO Y GESTION SA - EXTINGUIDA
Municipio Sueca
Provincia Valencia
Razón Social SUECA URBANISMO Y GESTION SA
CIF A97025951
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
VINCULACIONES DE SUECA URBANISMO Y GESTION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUECA URBANISMO Y GESTION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baldovi Roda Joan Josep | Liquidador Mancomunado | 30/04/2010 | 06/09/2012 |
Campillo Moncho Jose Salvador | Liquidador Mancomunado | 08/09/2011 | 06/09/2012 |
Ramirez Olmos Carlos Roger | Liquidador Mancomunado | 30/04/2010 | 06/09/2012 |
Vidal Viel Enrique Jesus | Liquidador Mancomunado | 08/09/2011 | 06/09/2012 |
Gil Beltran Salvador | Liquidador Mancomunado | 30/04/2010 | 08/09/2011 |
Perez Marti Maria Dolores | Liquidador Mancomunado | 30/04/2010 | 08/09/2011 |
Vendrell Sastre Salvador | Gerente | 08/06/2009 | 15/03/2011 |
Baldovi Roda Joan Josep | Presidente | 30/04/2010 | |
Baldovi Roda Joan Josep | Consejero Delegado Mancomunado | 30/04/2010 | |
Baldovi Roda Joan Josep | Consejero | 30/04/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUECA URBANISMO Y GESTION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6781, L 4085, F 20, S 8, H V 75108, I/A 19 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6781, L 4085, F 20, S 8, H V 75108, I/A 18 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6781, L 4085, F 20, S 8, H V 75108, I/A 18 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-46
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6781, L 4085, F 20, S 8, H V 75108, I/A 17 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6781, L 4085, F 20, S 8, H V 75108, I/A 15 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6781, L 4085, F 20, S 8, H V 75108, I/A 15 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6781, L 4085, F 20, S 8, H V 75108, I/A 15 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6781, L 4085, F 20, S 8, H V 75108, I/A 15 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6781, L 4085, F 20, S 8, H V 75108, I/A 16 (30/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-46