SUDAMERICANA PATAGONICA DE INVERSIONES E.T.V.E. SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Asturias, 33
Código Postal 28248
Municipio Hoyo de Manzanares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUDAMERICANA PATAGONICA DE INVERSIONES E.T.V.E. SL
CIF B85597789
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 19/12/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario IGEROL SA
VINCULACIONES DE SUDAMERICANA PATAGONICA DE INVERSIONES E.T.V.E. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUDAMERICANA PATAGONICA DE INVERSIONES E.T.V.E. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cecchetto Massini Tamara Takako | Liquidador | 28/01/2015 | 28/01/2015 |
IGEROL SA | Socio Unico | 08/01/2009 | 28/01/2015 |
LARIA GESTION SL | Administrador Unico | 08/01/2009 | 28/01/2015 |
Laria Rajneri Aleardo Fernando | Representante | 08/01/2009 | 28/01/2015 |
ACTOS BORME DE SUDAMERICANA PATAGONICA DE INVERSIONES E.T.V.E. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26278 , F 27, S 8, H M 473503, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26278 , F 27, S 8, H M 473503, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26278 , F 27, S 8, H M 473503, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26278 , F 27, S 8, H M 473503, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26278 , F 25, S 8, H M 473503, I/A 1 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26278 , F 25, S 8, H M 473503, I/A 1 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28
Dirección:AVDA DE ASTURIAS 33 (HOYO DE MANZANARES)
Comienzo de operaciones:19/12/08
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD DE GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOSFONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26278 , F 25, S 8, H M 473503, I/A 1 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28