SUD-CHEMIE IBERIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Yuncos
Provincia Toledo
Razón Social SUD-CHEMIE IBERIA SL
CIF B81825689
Capital Social 4899997.06 Euros
Actividad Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
Nombres Anteriores
- SUD-CHEMIE ESPAÑA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Bustos Garcia Sandra
Propietario CLARIANT IBERICA SERVICIOS SL
VINCULACIONES DE SUD-CHEMIE IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUD-CHEMIE IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batista Mur Jose Maria | Apoderado Solidario | 15/11/2012 | 17/07/2013 |
Batista Mur Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 15/11/2012 | 17/07/2013 |
Bustos Garcia Sandra | Administrador Unico | 02/09/2010 | 17/07/2013 |
Bustos Garcia Sandra | Apoderado Mancomunado | 02/09/2010 | 17/07/2013 |
CLARIANT IBERICA SERVICIOS SL | Socio Unico | 28/02/2013 | 17/07/2013 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 05/10/2009 | 17/07/2013 |
Gil Fernandez Carlos | Apoderado | 15/11/2012 | 17/07/2013 |
Gil Fernandez Carlos | Apoderado Solidario | 15/11/2012 | 17/07/2013 |
Gil Fernandez Carlos | Apoderado Mancomunado | 15/11/2012 | 17/07/2013 |
Maluquer Sindreu Jorge | Apoderado Mancomunado | 15/11/2012 | 17/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUD-CHEMIE IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 66, S 8, H TO 29338, I/A 22 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 66, S 8, H TO 29338, I/A 22 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-45
- Practicada la nota marginal de cierre provisional Art. 231 R.R.M., por plazo de 6 meses a contar desde el 05/06/13; no habiéndose encontrado obstáculos registrales para la fusión ala que se refiere la escritura presentada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 66, S 8, H TO 29338, I/A 21 M (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-45
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 66, S 8, H TO 29338, I/A 21 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-45
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1560 , F 66, S 8, H TO 29338, I/A 20 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 40, S 8, H TO 29338, I/A 19 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 39, S 8, H TO 29338, I/A 18 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 39, S 8, H TO 29338, I/A 17 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 39, S 8, H TO 29338, I/A 16 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-45
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 39, S 8, H TO 29338, I/A 15 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-45