SUCESORES VENDRELL HERMANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Sebastia Diego, 12
Código Postal 46410
Municipio Sueca
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUCESORES VENDRELL HERMANOS SL
CIF B98203656
Capital Social 3104.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/02/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SUCESORES VENDRELL HERMANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUCESORES VENDRELL HERMANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lledo Mompo Francisco | Consejero | 17/12/2009 | 12/12/2013 |
Vendrell Carbo Amelia | Consejero | 17/12/2009 | 12/12/2013 |
Vendrell Carbo Carlos Fernando | Consejero | 17/12/2009 | 12/12/2013 |
Vendrell Carbo Jose Bernardo | Consejero | 17/12/2009 | 12/12/2013 |
Vendrell Carbo Vicente Sales | Secretario | 17/12/2009 | 12/12/2013 |
Vendrell Carbo Vicente Sales | Consejero | 17/12/2009 | 12/12/2013 |
Vendrell Sastre Consuelo | Liquidador Mancomunado | 12/12/2013 | 12/12/2013 |
Vendrell Sastre Consuelo | Consejero Delegado | 17/12/2009 | 12/12/2013 |
Vendrell Sastre Consuelo | Consejero | 17/12/2009 | 12/12/2013 |
Vendrell Sastre Consuelo | Apoderado | 15/04/2010 | 12/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUCESORES VENDRELL HERMANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9113, L 6397, F 125, S 8, H V 136574, I/A 5 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9113, L 6397, F 125, S 8, H V 136574, I/A 5 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9113, L 6397, F 125, S 8, H V 136574, I/A 5 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9113, L 6397, F 125, S 8, H V 136574, I/A 5 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9113, L 6397, F 125, S 8, H V 136574, I/A 5 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-46
Capital Anterior: | 296.848,00 | Euros |
Disminución de capital | 293.744,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.104,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9113, L 6397, F 123, S 8, H V 136574, I/A 4 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-46
Capital Anterior: | 3.104,00 | Euros |
Aumento de capital: | 293.744,00 | Euros |
Capital Actual: | 296.848,00 | Euros |
Porcentaje: | 9.463,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9113, L 6397, F 123, S 8, H V 136574, I/A 3 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-7-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-5-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9113, L 6397, F 122, S 8, H V 136574, I/A 2 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-46