SUCESORES DE MONTESINOS LUNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cadis, 78
Código Postal 46006
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUCESORES DE MONTESINOS LUNA SL
CIF B98191174
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Fecha de Constitución 02/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUCESORES DE MONTESINOS LUNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUCESORES DE MONTESINOS LUNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTOFICE SL | Apoderado | 23/02/2017 | 08/03/2021 |
Montesinos Alberola Vicente | Apoderado | 06/11/2009 | 08/03/2021 |
Montesinos Alberola Vicente | Liquidador Unico | 17/08/2020 | 08/03/2021 |
Montesinos Alberola Vicente | Administrador Unico | 23/02/2017 | 17/08/2020 |
Montesinos Vicent Vicente | Administrador Unico | 13/02/2012 | 23/02/2017 |
Montesinos Alberola Clara Isabel | Administrador Unico | 06/11/2009 | 13/02/2012 |
ACTOS BORME DE SUCESORES DE MONTESINOS LUNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 171, S 8, H V 136053, I/A 8 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 171, S 8, H V 136053, I/A 8 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 171, S 8, H V 136053, I/A 7 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 171, S 8, H V 136053, I/A 7 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 171, S 8, H V 136053, I/A 7 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 171, S 8, H V 136053, I/A 7 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 170, S 8, H V 136053, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la redacción del ARTICULO 20º.- de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 169, S 8, H V 136053, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 169, S 8, H V 136053, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9098, L 6382, F 169, S 8, H V 136053, I/A 5 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-46