SUBURFEVER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del Doctor Ferran, 44
Código Postal 08860
Municipio Castelldefels
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUBURFEVER SL
CIF B64658164
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/09/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUBURFEVER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUBURFEVER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casajuana Orive Robert | REPR.143 RRM | 09/08/2012 | 09/12/2015 |
Casajuana Orive Robert | Liquidador | 09/12/2015 | 09/12/2015 |
PAGOS CONTRATADOS Y DOMICILIADOS SL | Administrador Unico | 09/08/2012 | 09/12/2015 |
Mestre Soler Francesc | Apoderado | 09/08/2012 | |
Mestre Soler Francesc | Administrador Unico | 12/01/2012 | 09/08/2012 |
Carulla Pons Carlos | Administrador Mancomunado | 12/01/2012 | |
Mestre Soler Francesc | Administrador Mancomunado | 12/01/2012 | |
Gargallo Soler Sergi | Administrador Mancomunado | 04/10/2011 |
ACTOS BORME DE SUBURFEVER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39916 , F 95, S 8, H B 356696, I/A 8 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39916 , F 95, S 8, H B 356696, I/A 8 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39916 , F 95, S 8, H B 356696, I/A 8 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
- CL DOCTOR FERRAN Num.44 P.1 PTA.2 (CASTELLDEFELS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39916 , F 95, S 8, H B 356696, I/A 7 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39916 , F 95, S 8, H B 356696, I/A 6 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39916 , F 94, S 8, H B 356696, I/A 5 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39916 , F 94, S 8, H B 356696, I/A 5 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39916 , F 94, S 8, H B 356696, I/A 4 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39916 , F 94, S 8, H B 356696, I/A 4 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08