SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS EL ROURE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ferrocarril, 22
Código Postal 08100
Municipio Mollet del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS EL ROURE SL
CIF B66221581
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/02/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS EL ROURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS EL ROURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gordi Cuni Joan | Presidente | 10/03/2014 | 09/04/2018 |
Gordi Cuni Joan | Consejero | 10/03/2014 | 09/04/2018 |
Gordi Cuni Joan | Liquidador | 09/04/2018 | 09/04/2018 |
Jorda Bruguera Carlos | Consejero | 10/03/2014 | 09/04/2018 |
Jorda Bruguera Carlos | Apoderado Solidario | 14/04/2014 | 09/04/2018 |
Ramon Andres Lorenzo | Consejero | 10/03/2014 | 09/04/2018 |
Romero Gordi Pau | Secretario | 10/03/2014 | 09/04/2018 |
Romero Gordi Pau | Consejero | 10/03/2014 | 09/04/2018 |
Romero Gordi Pau | Consejero Delegado | 10/03/2014 | 09/04/2018 |
ACTOS BORME DE SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS EL ROURE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 162, S 8, H B 449553, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 162, S 8, H B 449553, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 162, S 8, H B 449553, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 162, S 8, H B 449553, I/A 2 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 160, S 8, H B 449553, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Dirección:CL FERROCARRIL Num.22 (MOLLET DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:06/02/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:COMPRA VENTA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE SUMINISTROS INDUSTRIALES.REPRESENTACION DE FIRMAS Y EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES,NACIONALES Y EXTRANJERAS RELACIONADAS CON LO ANTERIOR,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 160, S 8, H B 449553, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08