SUBASTAS DEL NORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Ongayo, 39
Código Postal 39360
Municipio Suances
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUBASTAS DEL NORTE SL
CIF B39828520
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 02/02/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rioz Herrero Jose Miguel
VINCULACIONES DE SUBASTAS DEL NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUBASTAS DEL NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rioz Herrero Jose Miguel | Liquidador Unico | 13/01/2020 | 13/01/2020 |
Rioz Herrero Jose Miguel | Administrador Unico | 09/02/2016 | 13/01/2020 |
Rioz Herrero Jose Miguel | Socio Unico | 21/02/2017 | 13/01/2020 |
ACTOS BORME DE SUBASTAS DEL NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 164, S 8, H S 30503, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 164, S 8, H S 30503, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 164, S 8, H S 30503, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 164, S 8, H S 30503, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 164, S 8, H S 30503, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 164, S 8, H S 30503, I/A 2 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 164, S 8, H S 30503, I/A 1 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-39
Dirección:CTRA ONGAYO 39 (SUANCES)
Comienzo de operaciones:02/02/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Intermediarios del comercio de productos diversos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 164, S 8, H S 30503, I/A 1 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-39