SUATEC INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carlos Bertrand, 1
Código Postal 33206
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUATEC INVESTMENT SL
CIF B33989112
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 27/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Suarez Gonzalez Maria Concepcion
VINCULACIONES DE SUATEC INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUATEC INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Suarez Alejandro | Administrador Unico | 02/06/2011 | 29/12/2023 |
Garcia Suarez Alejandro | Liquidador | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
Suarez Gonzalez Maria Concepcion | Socio Unico | 26/10/2015 | 29/12/2023 |
Garcia Suarez Alejandro | Socio Unico | 02/06/2011 | 26/10/2015 |
ACTOS BORME DE SUATEC INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 74, S 8, H AS 42508, I/A 3 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 74, S 8, H AS 42508, I/A 3 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 74, S 8, H AS 42508, I/A 3 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 74, S 8, H AS 42508, I/A 3 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-33
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 73, S 8, H AS 42508, I/A 2 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-210-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 72, S 8, H AS 42508, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 72, S 8, H AS 42508, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-33
Dirección:C/ CARLOS BERTRAND NUMERO 1, 1º E (GIJON)
Comienzo de operaciones:27/05/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción industrializada, modular, prefabricada y tradicional de todo tipo de edificios, infraestructuras y equipamientos públicos y privados nacionales e internacionales, viviendas, naves, estadios, pabellones deportivos, centros sociales, oficinas, escuelas, hospitales, unidades médicas, centr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3906 , F 72, S 8, H AS 42508, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-33