SUAMEN P.A.C.E.R. SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Vuelta de Olivares, 14
Código Postal 35240
Municipio Ingenio
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUAMEN P.A.C.E.R. SL
CIF B35300144
Capital Social 227718.9 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUAMEN P.A.C.E.R. SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUAMEN P.A.C.E.R. SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suarez Mendez Jonathan Jesus | Liquidador | 06/03/2015 | 06/03/2015 |
Suarez Mendez Jonathan Jesus | Administrador Unico | 02/12/2009 | 06/03/2015 |
Sanchez Cruz Maria Concepcion | Administrador Unico | 17/03/2009 | 02/12/2009 |
Suarez Amador Antonio | Administrador Unico | 17/03/2009 |
ACTOS BORME DE SUAMEN P.A.C.E.R. SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 109, S 8, H GC 2598, I/A 6 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 109, S 8, H GC 2598, I/A 6 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 109, S 8, H GC 2598, I/A 6 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 109, S 8, H GC 2598, I/A 6 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-2-35
- C/ PLAZA VUELTA OLIVARES 14 - CARRIZAL (INGENIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 109, S 8, H GC 2598, I/A 5 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 109, S 8, H GC 2598, I/A 5 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 109, S 8, H GC 2598, I/A 5 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 109, S 8, H GC 2598, I/A 5 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-235-35