SUAMED AGRO AIE - EXTINGUIDA
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social SUAMED AGRO AIE
CIF V54170220
Fecha de Constitución 27/10/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor FERAUDIT SL
VINCULACIONES DE SUAMED AGRO AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUAMED AGRO AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arnandis Nuñez Cirilo | Apoderado | 27/10/2016 | 21/02/2017 |
Arnandis Nuñez Cirilo | Secretario | 24/07/2012 | 21/02/2017 |
Arnandis Nuñez Cirilo | Consejero | 24/07/2012 | 21/02/2017 |
Barranco Sanchez Cristobal | Presidente | 24/07/2012 | 21/02/2017 |
Barranco Sanchez Cristobal | Consejero | 24/07/2012 | 21/02/2017 |
Barranco Sanchez Cristobal | Liquidador | 21/02/2017 | 21/02/2017 |
Faus Catala Jose | Vicepresidente | 24/07/2012 | 21/02/2017 |
Faus Catala Jose | Consejero | 24/07/2012 | 21/02/2017 |
Faus Catala Jose | Liquidador | 21/02/2017 | 21/02/2017 |
FERAUDIT SL | Auditor | 14/07/2010 | 21/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUAMED AGRO AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 205, S 8, H A 103224, I/A 8 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 205, S 8, H A 103224, I/A 8 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 205, S 8, H A 103224, I/A 8 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-03
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 205, S 8, H A 103224, I/A 8 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 205, S 8, H A 103224, I/A 7 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-03
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 17º. COMPOSICION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 204, S 8, H A 103224, I/A 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-03
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 204, S 8, H A 103224, I/A 6 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 204, S 8, H A 103224, I/A 5 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3126 , F 204, S 8, H A 103224, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-03