SUAJ UNLIMITED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Blasco Ibáñez, 192
Código Postal 46022
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUAJ UNLIMITED SL
CIF B98780729
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 19/11/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SUAJ UNLIMITED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUAJ UNLIMITED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramirez Morata Cristian | Liquidador Solidario | 15/10/2020 | 15/10/2020 |
Ramirez Morata Cristian | Apoderado Solidario | 17/12/2015 | 15/10/2020 |
Ramirez Morata Cristian | Administrador Solidario | 27/10/2016 | 15/10/2020 |
Verdejo Pellicer Carlos | Liquidador Solidario | 15/10/2020 | 15/10/2020 |
Verdejo Pellicer Carlos | Apoderado Solidario | 17/12/2015 | 15/10/2020 |
Verdejo Pellicer Carlos | Administrador Solidario | 27/10/2016 | 15/10/2020 |
Ramirez Morata Cristian | Administrador Mancomunado | 30/11/2015 | 27/10/2016 |
Verdejo Pellicer Carlos | Administrador Mancomunado | 30/11/2015 | 27/10/2016 |
ACTOS BORME DE SUAJ UNLIMITED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 196, S 8, H V 167955, I/A 4 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 196, S 8, H V 167955, I/A 4 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 196, S 8, H V 167955, I/A 4 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 196, S 8, H V 167955, I/A 4 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 196, S 8, H V 167955, I/A 4 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 196, S 8, H V 167955, I/A 3 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 196, S 8, H V 167955, I/A 3 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 196, S 8, H V 167955, I/A 3 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 195, S 8, H V 167955, I/A 2 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10039, L 7321, F 194, S 8, H V 167955, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-46