STUMPLER'S GROUP SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social STUMPLER'S GROUP SL
Capital Social 152945.28 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STUMPLER'S GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STUMPLER'S GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Stumpler Berek Ricardo Andres | Apoderado | 23/12/2014 | 30/03/2022 |
Stumpler Berek Ricardo Andres | Liquidador Unico | 30/03/2022 | 30/03/2022 |
Stumpler Valero Emmanuelle Emilia | Administrador Unico | 11/12/2014 | 30/03/2022 |
Stumpler Valero Johana | Administrador Unico | 20/07/2011 | 26/06/2014 |
Stumpler Berek Ricardo Andres | Administrador Unico | 20/07/2011 |
ACTOS BORME DE STUMPLER'S GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 137, S 8, H V 103003, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 137, S 8, H V 103003, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 137, S 8, H V 103003, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 137, S 8, H V 103003, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 137, S 8, H V 103003, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-46
- Se amplía el objeto social a: "El alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 137, S 8, H V 103003, I/A 7 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 135, S 8, H V 103003, I/A 6 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 135, S 8, H V 103003, I/A 5 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 135, S 8, H V 103003, I/A 4 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-46
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 149.939,28 | Euros |
Capital Actual: | 152.945,28 | Euros |
Porcentaje: | 4.988,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8082, L 5375, F 135, S 8, H V 103003, I/A 3 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-46