STUDIOS EMPRESARIALES KAURFFMAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lope de Haro, 28
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STUDIOS EMPRESARIALES KAURFFMAN SL
CIF B85988137
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STUDIOS EMPRESARIALES KAURFFMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STUDIOS EMPRESARIALES KAURFFMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bajo Albarracin Juan Carlos | Apoderado | 08/10/2010 | 25/03/2013 |
De La Cruz Molina Miguel Angel | Liquidador | 25/03/2013 | 25/03/2013 |
De La Cruz Molina Miguel Angel | Administrador Unico | 08/10/2010 | 25/03/2013 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 30/06/2010 | 08/10/2010 |
ACTOS BORME DE STUDIOS EMPRESARIALES KAURFFMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 142, S 8, H M 502267, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 142, S 8, H M 502267, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 142, S 8, H M 502267, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 142, S 8, H M 502267, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 141, S 8, H M 502267, I/A 3 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28
- C/ LOPE DE HARO 28 1º - OFICINA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 141, S 8, H M 502267, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28
- REALIZACION DE SERVICIOS Y TRABAJOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, PREVENCIOS DE RIESGOS LABORALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 141, S 8, H M 502267, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 141, S 8, H M 502267, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 141, S 8, H M 502267, I/A 2 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27867 , F 140, S 8, H M 502267, I/A 1 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28