STUDIO 211 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 211
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social STUDIO 211 SL
CIF B85191732
Actividad Actividades de fotografía
Fecha de Constitución 16/08/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STUDIO 211 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STUDIO 211 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santos Guedan Maria Gema | Administrador Unico | 27/01/2012 | 11/09/2015 |
Santos Guedan Maria Gema | Liquidador | 11/09/2015 | 11/09/2015 |
Martin Cabanillas Juan Miguel | Administrador Unico | 16/09/2011 | 27/01/2012 |
Andres Recuero Alfredo Joaquin | Administrador Mancomunado | 16/09/2011 | |
Lloreda Calvo Cesar | Administrador Mancomunado | 02/09/2010 | 16/09/2011 |
Rodriguez Sanchez Carlos Javier | Administrador Mancomunado | 14/09/2011 | |
Boira Martinez Vara De Rey Jaime | Administrador Mancomunado | 02/09/2010 |
ACTOS BORME DE STUDIO 211 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25476 , F 203, S 8, H M 458989, I/A 6 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25476 , F 203, S 8, H M 458989, I/A 6 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25476 , F 203, S 8, H M 458989, I/A 6 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25476 , F 203, S 8, H M 458989, I/A 6 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25476 , F 203, S 8, H M 458989, I/A 5 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25476 , F 203, S 8, H M 458989, I/A 5 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25476 , F 203, S 8, H M 458989, I/A 4 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25476 , F 203, S 8, H M 458989, I/A 4 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25476 , F 203, S 8, H M 458989, I/A 4 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28