STUDENTS HOME AWAY SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Comte de Salvatierra, 10
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social STUDENTS HOME AWAY SPAIN SL
CIF B66514761
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Otros alojamientos
Fecha de Constitución 09/04/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Douglas H Platt
VINCULACIONES DE STUDENTS HOME AWAY SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STUDENTS HOME AWAY SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christopher Coles Edgar | Apoderado Solidario | 27/12/2018 | 29/10/2021 |
Douglas H Platt | Administrador Unico | 20/05/2015 | 29/10/2021 |
Granado Carpenter Emma Clara | Apoderado Solidario | 21/04/2016 | 29/10/2021 |
Lauren Monika Klein | Apoderado Solidario | 27/12/2018 | 29/10/2021 |
Marcilla Palacios Veronica | Apoderado Solidario | 27/12/2018 | 29/10/2021 |
Nina Sindy Ndounga | Apoderado Solidario | 27/12/2018 | 29/10/2021 |
Bertran Naves Roma | Apoderado Solidario | 21/04/2016 | 27/12/2018 |
Delphine Claudia Randall | Apoderado Solidario | 16/06/2015 | 27/12/2018 |
Florez Urcola Elena | Apoderado Solidario | 26/06/2015 | 21/04/2016 |
Lahoz Izquierdo Victor | Apoderado Solidario | 23/06/2015 | 21/04/2016 |
ACTOS BORME DE STUDENTS HOME AWAY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46685 , F 191, S 8, H B 468527, I/A 13 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1789/2020, AUTO FIRME DE FECHA 26/11/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46685 , F 191, S 8, H B 468527, I/A 13 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46685 , F 191, S 8, H B 468527, I/A 12 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46685 , F 191, S 8, H B 468527, I/A 11 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46685 , F 191, S 8, H B 468527, I/A 10 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44821 , F 116, S 8, H B 468527, I/A 9 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44821 , F 116, S 8, H B 468527, I/A 8 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44821 , F 115, S 8, H B 468527, I/A 7 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44821 , F 115, S 8, H B 468527, I/A 6 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44821 , F 115, S 8, H B 468527, I/A 5 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-08