STRUCTURA MENAGE NAVARRO INDAUX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Praje Camino de Sax, S/N
Código Postal 30510
Municipio Yecla
Provincia Murcia
Razón Social STRUCTURA MENAGE NAVARRO INDAUX SL
CIF B99242844
Capital Social 45000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 01/04/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE STRUCTURA MENAGE NAVARRO INDAUX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STRUCTURA MENAGE NAVARRO INDAUX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EBIR ILUMINACION SL | Consejero | 18/05/2010 | 10/08/2015 |
INDUSTRIAS AUXILIARES SA | Presidente | 01/06/2009 | 10/08/2015 |
INDUSTRIAS AUXILIARES SA | Consejero | 01/06/2009 | 10/08/2015 |
NAVARRO AZORIN SL | Vicepresidente | 01/06/2009 | 10/08/2015 |
NAVARRO AZORIN SL | Consejero | 01/06/2009 | 10/08/2015 |
NAVARRO AZORIN SL | Liquidador | 10/08/2015 | 10/08/2015 |
NAVARRO AZORIN SL | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2011 | 10/08/2015 |
NAVARRO AZORIN SL | Secretario | 08/04/2011 | 10/08/2015 |
MENAJE Y CONFORT SA | Secretario | 01/06/2009 | 08/04/2011 |
MENAJE Y CONFORT SA | Consejero Delegado | 01/06/2009 | 08/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STRUCTURA MENAGE NAVARRO INDAUX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 65, S 8, H MU 75078, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 65, S 8, H MU 75078, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 65, S 8, H MU 75078, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-30
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 65, S 8, H MU 75078, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- CMNO DE SAX S/N. (YECLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2820 , F 65, S 8, H MU 75078, I/A 2 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-30
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 45.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 132, S 8, H Z 48658, I/A 3 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-50
Consejero Delegado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 132, S 8, H Z 48658, I/A 3 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 132, S 8, H Z 48658, I/A 3 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-50