STRONGWELL SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 17
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STRONGWELL SPAIN SL
CIF B87290037
Capital Social 3609.0 Euros
Fecha de Constitución 07/05/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STRONGWELL SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STRONGWELL SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Mendez Daniel | Apoderado | 31/07/2018 | 13/12/2022 |
Blanco Mendez Daniel | Apoderado | 14/01/2022 | 13/12/2022 |
Nastat Jean Pierre Alexandre | Administrador Unico | 27/06/2016 | 13/12/2022 |
Nastat Jean Pierre Alexandre | Liquidador | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
Oplatka Eliezer | Apoderado | 05/12/2018 | 13/12/2022 |
SERVICIOS FIDUCIARIOS Y CONTABLES SA | Apoderado | 16/07/2020 | 13/12/2022 |
Fuertes Benitez Jezabel | Apoderado | 17/05/2019 | 26/12/2019 |
Fuertes Benitez Jezabel | Apoderado | 18/07/2016 | 17/05/2019 |
AVENIR INVESTMENT SL | Socio Unico | 27/06/2016 | 01/08/2018 |
Deruy Stepahne Pierre Marie | Administrador Unico | 26/05/2015 | 27/06/2016 |
ACTOS BORME DE STRONGWELL SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 203, S 8, H M 603064, I/A 12 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 203, S 8, H M 603064, I/A 12 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 203, S 8, H M 603064, I/A 12 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 203, S 8, H M 603064, I/A 12 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Capital Anterior: | 1.203.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.199.391,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.609,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 203, S 8, H M 603064, I/A 11 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 201, S 8, H M 603064, I/A 10 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 201, S 8, H M 603064, I/A 9 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 200, S 8, H M 603064, I/A 8 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 199, S 8, H M 603064, I/A 7 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33502 , F 199, S 8, H M 603064, I/A 7 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-28