STROKKUR SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STROKKUR SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/09/2011
Nombres Anteriores
- ESTROKKUR SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE STROKKUR SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STROKKUR SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/02/2012 | 17/08/2022 |
Gil De Santivañes D'ornellas Jose Maria | Consejero | 29/01/2015 | 17/08/2022 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 22/01/2015 | 17/08/2022 |
Lopez Aranda Robles Alvaro | Consejero | 13/02/2012 | 17/08/2022 |
Ramirez Larrauri Santiago | Presidente | 13/02/2012 | 17/08/2022 |
Ramirez Larrauri Santiago | Consejero | 13/02/2012 | 17/08/2022 |
Rodriguez Ramon Daniel | Liquidador | 17/08/2022 | 17/08/2022 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 13/02/2012 | 17/08/2022 |
UBS EUROPE SE | EntidDeposit | 19/06/2017 | 17/08/2022 |
Ubs Gestion Sociedad Gestora De Instituciones De I | Apoderado | 29/01/2015 | 17/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STROKKUR SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 9, S 8, H M 533448, I/A 12 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 9, S 8, H M 533448, I/A 12 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 9, S 8, H M 533448, I/A 12 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 9, S 8, H M 533448, I/A 12 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 9, S 8, H M 533448, I/A 12 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 8, S 8, H M 533448, I/A 11 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 8, S 8, H M 533448, I/A 10 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 8, S 8, H M 533448, I/A 9 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 7, S 8, H M 533448, I/A 8 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29643 , F 7, S 8, H M 533448, I/A 8 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28