STRIP PAPAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuencarral, 57
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STRIP PAPAS SL
CIF B87141776
Capital Social 37093.0 Euros
Fecha de Constitución 03/11/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STRIP PAPAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STRIP PAPAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saugar Montero Maria Milagros | Liquidador | 19/08/2016 | 19/08/2016 |
Saugar Montero Maria Milagros | Administrador Unico | 07/01/2016 | 19/08/2016 |
Dominguez Perez Francisco Javier | Administrador Solidario | 01/12/2014 | 07/01/2016 |
Vicente Ruiz Raul | Administrador Solidario | 01/12/2014 | 07/01/2016 |
ACTOS BORME DE STRIP PAPAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 3, S 8, H M 592448, I/A 4 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 3, S 8, H M 592448, I/A 4 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 3, S 8, H M 592448, I/A 4 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 3, S 8, H M 592448, I/A 4 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 34.093,00 | Euros |
Capital Actual: | 37.093,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.136,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 2, S 8, H M 592448, I/A 3 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 2, S 8, H M 592448, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 2, S 8, H M 592448, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 2, S 8, H M 592448, I/A 2 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 1, S 8, H M 592448, I/A 1 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
Dirección:C/ FUENCARRAL, 57, - PB 5, (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/11/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- La venta al por mayor y al por menor de alimentos. - La concesión de franquicias. En relación a las anteriores actividades, la sociedad desempeñará la actividad propia de las llamadas sociedades de intermediación,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 1, S 8, H M 592448, I/A 1 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28