STRAW SA - EXTINGUIDA
Municipio Sant Andreu de la Barca
Provincia Barcelona
Razón Social STRAW SA
CIF A58031584
Actividad Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
Fecha de Constitución 26/07/1985
Página Web www.sct-straw.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Llorach Gaspar Jorge
VINCULACIONES DE STRAW SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STRAW SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORIA I CONTROL DE GESTIO SLP | Auditor | 01/10/2010 | 09/06/2022 |
AUDITORIA I VERIFICACIO DE COMPTES SLP | Auditor | 03/02/2014 | 09/06/2022 |
AUDITORIA I VERIFICACIO DE COMPTES SLP | Auditor | 10/11/2016 | 09/06/2022 |
AUDITORIA I VERIFICACIO DE COMPTES SLP | Auditor | 30/12/2019 | 09/06/2022 |
Heredia Rodriguez Javier | Apoderado Solidario | 20/01/2020 | 09/06/2022 |
Llorach Gaspar Jorge | Administrador Unico | 29/11/2017 | 09/06/2022 |
Llorach Gaspar Jorge | Apoderado | 09/06/2022 | |
Rubio Buisan Javier | Apoderado Solidario | 28/05/2018 | 09/06/2022 |
Soto Jorba Carlos | Apoderado | 03/01/2022 | |
Heredia Rodriguez Javier | Apoderado | 04/11/2011 | 20/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STRAW SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 71, S 8, H B 71488, I/A 33 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37869 , F 71, S 8, H B 71488, I/A 33 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24396 , F 18, S 8, H B 71488, I/A 32 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24396 , F 18, S 8, H B 71488, I/A 31 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24396 , F 18, S 8, H B 71488, I/A 31 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24396 , F 17, S 8, H B 71488, I/A 30 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-5-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24396 , F 17, S 8, H B 71488, I/A 29 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24396 , F 16, S 8, H B 71488, I/A 28 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24396 , F 16, S 8, H B 71488, I/A 27 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24396 , F 16, S 8, H B 71488, I/A 26 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-08