STRATMA CONSULTANTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Casp, 12
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social STRATMA CONSULTANTS SL
CIF B66206020
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 20/01/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STRATMA CONSULTANTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STRATMA CONSULTANTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Birgit Marie Walter | Apoderado Solidario | 10/04/2017 | 18/10/2018 |
Birgit Marie Walter Spratz | Liquidador | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
Herrera Serqueira Tamara Aracelli | Administrador Unico | 10/04/2017 | 18/10/2018 |
Birgit Marie Walter | Administrador Unico | 31/01/2014 | 10/04/2017 |
ACTOS BORME DE STRATMA CONSULTANTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 130, S 8, H B 447834, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 130, S 8, H B 447834, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 130, S 8, H B 447834, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 129, S 8, H B 447834, I/A 3 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 129, S 8, H B 447834, I/A 2 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 129, S 8, H B 447834, I/A 2 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 128, S 8, H B 447834, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08
Dirección:CL CASP 12 1 DEF (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:20/01/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ASESORAR E INTERMEDIAR EN OPERACIONES DE COMPRAVENTA,ALIANZAS ESTRATEGICAS,BUSQUEDA DE SOCIOS Y RESTRUCTURACION DE EMPRESAS,CONSULTING EN PLANES DE NEGOCIO,PLANES DE CARRERA PROFESIONAL Y COACHING,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44139 , F 128, S 8, H B 447834, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08