STRATEGIC CONSULTING 2000 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jose de Agullo, 1
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social STRATEGIC CONSULTING 2000 SA
CIF A61642856
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE STRATEGIC CONSULTING 2000 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STRATEGIC CONSULTING 2000 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jean Hector Marie Joseph Quatresooz | Administrador Solidario | 13/08/2010 | 13/10/2021 |
Jean Hector Marie Joseph Quatresooz | Administrador Solidario | 24/07/2015 | 13/10/2021 |
Jean Hector Marie Joseph Quatresooz | Administrador Solidario | 13/10/2021 | |
Larrumbe Lara Juan Luis | Liquidador | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
Mozo Kalt Carmen Silvia | Administrador Solidario | 13/08/2010 | 13/10/2021 |
Mozo Kalt Carmen Silvia | Administrador Solidario | 24/07/2015 | 13/10/2021 |
Mozo Kalt Carmen Silvia | Administrador Solidario | 13/10/2021 | |
Mozo Kalt Carmen | Administrador Solidario | 29/12/2008 | 13/08/2010 |
ACTOS BORME DE STRATEGIC CONSULTING 2000 SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 217, S 8, H B 177984, I/A 12 N (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 217, S 8, H B 177984, I/A 13 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 217, S 8, H B 177984, I/A 13 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 217, S 8, H B 177984, I/A 13 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 217, S 8, H B 177984, I/A 12 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 217, S 8, H B 177984, I/A 11 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 217, S 8, H B 177984, I/A 11 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
- CL JOSEP IRLA I BOSCH, NUM.1-3 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 217, S 8, H B 177984, I/A 10 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08