STORE RAVAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Eduard Toldra, 17
Código Postal 08950
Municipio Esplugues de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social STORE RAVAL SL
CIF B66393794
Capital Social 32000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 27/10/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rabinovich Toledo Jacky
VINCULACIONES DE STORE RAVAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STORE RAVAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Garcia Sergio | Apoderado Solidario | 06/03/2017 | 05/11/2020 |
Herrera Saravia Carolina | Apoderado Solidario | 22/12/2014 | 05/11/2020 |
Rabinovich Toledo Jacky | Apoderado Solidario | 22/12/2014 | 05/11/2020 |
Rabinovich Toledo Jacky | Administrador Unico | 27/01/2015 | 05/11/2020 |
Lopez Perez Jose Antonio | Administrador Unico | 13/11/2014 | 27/01/2015 |
ACTOS BORME DE STORE RAVAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 12, S 8, H B 459153, I/A 7 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 445/2019, AUTO FIRME DE FECHA 19/03/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 12, S 8, H B 459153, I/A 7 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 11, S 8, H B 459153, I/A 6 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
- CL EDUARD TOLDRA Num.17 P.BJ (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 11, S 8, H B 459153, I/A 5 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-08
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 32.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 166,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 11, S 8, H B 459153, I/A 4 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 10, S 8, H B 459153, I/A 3 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 10, S 8, H B 459153, I/A 3 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 10, S 8, H B 459153, I/A 2 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 9, S 8, H B 459153, I/A 1 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-08
Dirección:CL JOAQUIN COSTA Num.18 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:27/10/14
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:(CNAE 4751).COMERCIO MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DEL VESTIR Y TEXTIL Y ACCESORIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44538 , F 9, S 8, H B 459153, I/A 1 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-08