STONEFLY BIG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Crril Guetara, 38
Código Postal 29004
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social STONEFLY BIG SL
CIF B93050292
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario DISEÑO Y FANTASIA SL
VINCULACIONES DE STONEFLY BIG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STONEFLY BIG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DASOS HOLDING SL | Administrador Unico | 24/10/2013 | 04/02/2015 |
DISEÑO Y FANTASIA SL | Socio Unico | 24/10/2013 | 04/02/2015 |
DISEÑO Y FANTASIA SL | Socio único | 04/02/2015 | |
Ferrer Linares Yolanda | Apoderado | 24/01/2014 | 04/02/2015 |
Fernandez-velilla Peña Rosa | Administrador Solidario | 03/01/2011 | 24/10/2013 |
Ferrer Climent Jose Miguel | Administrador Solidario | 03/01/2011 | 24/10/2013 |
EMPRESAS URGENTES EN 24H SL | Socio Unico | 03/06/2010 | 03/01/2011 |
Gonzalez Perez Boris | Administrador Unico | 03/06/2010 | 03/01/2011 |
ACTOS BORME DE STONEFLY BIG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773, L 3681, F 107, S 8, H MA105631, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773, L 3681, F 107, S 8, H MA105631, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773, L 3681, F 107, S 8, H MA105631, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773, L 3681, F 107, S 8, H MA105631, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773, L 3681, F 107, S 8, H MA105631, I/A 4 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773, L 3681, F 107, S 8, H MA105631, I/A 3 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773, L 3681, F 107, S 8, H MA105631, I/A 3 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773, L 3681, F 107, S 8, H MA105631, I/A 3 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4773, L 3681, F 107, S 8, H MA105631, I/A 3 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-162-29