STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro de Valdivia, 14
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 22/07/2011
VINCULACIONES DE STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camacho Eizaguirre Pablo | R.L.C.Per.S. | 09/02/2018 | 08/08/2022 |
Jimenez Gomez Victoria | Apoderado Solidario | 08/08/2022 | 08/08/2022 |
Molina Gonzalez Ana Belen | Apoderado Solidario | 08/08/2022 | 08/08/2022 |
Nieto Bernal Ana Maria | Apoderado Solidario | 08/08/2022 | 08/08/2022 |
Olmos Lopez Fernando | Apoderado Solidario | 08/08/2022 | 08/08/2022 |
STRONG WEBER SL | Apoderado | 22/12/2014 | 08/08/2022 |
Vacchiano De La Concepcion Ignacio Ciro | R.L.C.Per.S. | 09/02/2018 | 08/08/2022 |
Patiño Mitjans Beltran | R.L.C.Perma. | 22/07/2011 | 09/02/2018 |
ACTOS BORME DE STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 132, S 8, H M 506969, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 132, S 8, H M 506969, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 132, S 8, H M 506969, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 132, S 8, H M 506969, I/A 7 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 131, S 8, H M 506969, I/A 6 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 131, S 8, H M 506969, I/A 6 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
- ANGUS LLOYD CARLILL, SPENCER HARMAN, THOMAS BEAULIEUMICHAUD, THOMAS PATRICK MULROY, EITHNE MARIA O LEARY, JOHNRICHARD OWEN, NEIL WILLIAM ALAN ROBERTSON y CLIFFORD ALANSIEGEL son los administradores de la matriz.b) GOODWILLE LIMITED es el secretario de la sociedad,c) el domicilio socia GOODWILLE LIMITED es el secretario de la sociedad; el domicilio social está situado en 4TH FLOOR, 150 CHEAPSIDE, LONDRES, REINO UNIDO, EC2V 6ET; STIFEL FINANCIAL CORP es la accionista de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 131, S 8, H M 506969, I/A 5 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 130, S 8, H M 506969, I/A 4 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
- C/ PEDRO DE VALDIVIA 14 - BAJO OFICINA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28626 , F 130, S 8, H M 506969, I/A 3 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
- ACTUALIZACION DE ESTATUTOS Y ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD MATRIZ, "STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED", DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 302 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28141 , F 202, S 8, H M 506969, I/A 2 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28