STEVE JACOVER YACHT PROJECT MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rosa, 41
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social STEVE JACOVER YACHT PROJECT MANAGEMENT SL
CIF B57902546
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 02/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STEVE JACOVER YACHT PROJECT MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STEVE JACOVER YACHT PROJECT MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jacover Steven Bruce | Liquidador | 13/08/2020 | 13/08/2020 |
Jacover Steven Bruce | Socio Unico | 10/03/2015 | 13/08/2020 |
Jacover Steven Bruce | Administrador Unico | 10/03/2015 | 13/08/2020 |
ACTOS BORME DE STEVE JACOVER YACHT PROJECT MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 72, S 8, H PM 75779, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 72, S 8, H PM 75779, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 72, S 8, H PM 75779, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 72, S 8, H PM 75779, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 72, S 8, H PM 75779, I/A 3 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-07
- Otras modificaciones estatutarias: Se acuera que el cargo de administrador sea retribuido, y, como consecuencia de ello, se modifica la redacción del artículo 13º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 2, S 8, H PM 75779, I/A 2 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 71, S 8, H PM 75779, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 71, S 8, H PM 75779, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Dirección:C/ ROSA 41 - CALA VINYES (CALVIA)
Comienzo de operaciones:02/03/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La consultoría y asesoramiento de empresas de todo tipo, en especial las náuticas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 71, S 8, H PM 75779, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07