STEP UP CAPITAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 13
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STEP UP CAPITAL SA
CIF A85996296
Capital Social 641000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 30/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STEP UP CAPITAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STEP UP CAPITAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Alcazar Benjumea Diego | Apoderado | 28/12/2010 | 23/08/2017 |
Del Alcazar Benjumea Diego | Apoderado | 27/07/2010 | 23/08/2017 |
Del Alcazar Benjumea Isabela | Apoderado | 28/12/2010 | 23/08/2017 |
Del Alcazar Gonzalez De Aguilar Cesar | Apoderado | 28/12/2010 | 23/08/2017 |
Del Alcazar Gonzalez De Aguilar Cesar | Apoderado | 27/07/2010 | 23/08/2017 |
Del Alcazar Silvela Diego | Representante | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
Del Alcazar Silvela Diego | Representante | 15/07/2010 | 23/08/2017 |
TABLA DE LAS NAVAS SL | Liquidador | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
TABLA DE LAS NAVAS SL | Administrador Unico | 15/07/2010 | 23/08/2017 |
ACTOS BORME DE STEP UP CAPITAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 213, S 8, H M 501908, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 213, S 8, H M 501908, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 213, S 8, H M 501908, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 213, S 8, H M 501908, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: AMPLICACION DEL CAPITAL SOCIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 213, S 8, H M 501908, I/A 6 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
Capital Anterior: | 101.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 540.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 641.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 534,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 213, S 8, H M 501908, I/A 6 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 212, S 8, H M 501908, I/A 5 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 212, S 8, H M 501908, I/A 4 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-126-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27847 , F 211, S 8, H M 501908, I/A 3 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-28