STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES SA - EXTINGUIDA
Razón Social STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES SA
CIF A78776762
Actividad Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
Página Web www.stejasa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Allsopp Darren
Propietario AAF SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AAF SA | Socio Unico | 15/09/2016 | 20/05/2020 |
Allsopp Darren | Presidente | 09/03/2016 | 20/05/2020 |
Allsopp Darren | Consejero | 09/03/2016 | 20/05/2020 |
Arregui Diaz De Heredia Alberto | Consejero | 09/03/2016 | 20/05/2020 |
Artigas Reynaud Jean Michel | Apoderado | 21/03/2017 | 20/05/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/01/2017 | 20/05/2020 |
Galindo Alonso Arturo | Apoderado Mancomunado | 10/03/2016 | 20/05/2020 |
Galindo Alonso Arturo | Apoderado | 21/03/2017 | 20/05/2020 |
Gamez Roman Antonio Francisco | Auditor | 09/12/2009 | 20/05/2020 |
Garcia Esparza Luis Felipe | Apoderado Solidario | 10/03/2016 | 20/05/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STEJASA AGREGADOS INDUSTRIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34325 , F 91, S 8, H M 77560, I/A 51 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34325 , F 91, S 8, H M 77560, I/A 51 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-28
- Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34325 , F 91, S 8, H M 77560, I/A 50M (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34325 , F 90, S 8, H M 77560, I/A 50 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Apoderado
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34325 , F 89, S 8, H M 77560, I/A 49 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34325 , F 89, S 8, H M 77560, I/A 49 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34325 , F 89, S 8, H M 77560, I/A 49 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34325 , F 89, S 8, H M 77560, I/A 48 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34325 , F 88, S 8, H M 77560, I/A 47 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 225, S 8, H M 77560, I/A 46 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28