STEEL FRAME MAKER SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PEIRATS I MONTON 3 2º B
Código Postal 12600
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Razón Social STEEL FRAME MAKER SL
CIF B12903910
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 15/02/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE STEEL FRAME MAKER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STEEL FRAME MAKER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marrama Esteve Manuel Jose | Liquidador | 02/06/2020 | 16/04/2021 |
Leiva Roig Jose Manuel | Administrador Solidario | 03/04/2017 | 02/06/2020 |
Marrama Esteve Manuel Jose | Administrador Solidario | 03/04/2017 | 02/06/2020 |
Pelegrin Somoza Jose Alejandro | Administrador Solidario | 03/04/2017 | 02/06/2020 |
Fenollosa Talamantes Braulio | Administrador Solidario | 03/04/2013 | 03/04/2017 |
Leiva Roig Jose Manuel | Administrador Solidario | 03/04/2013 | 03/04/2017 |
Llorca Esteve Ana | Administrador Solidario | 03/04/2013 | 03/04/2017 |
Marrama Esteve Manuel Jose | Administrador Solidario | 03/04/2013 | 03/04/2017 |
Pelegrin Somoza Jose Alejandro | Administrador Solidario | 03/04/2013 | 03/04/2017 |
ACTOS BORME DE STEEL FRAME MAKER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 39, S 8, H CS 35272, I/A 5 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 39, S 8, H CS 35272, I/A 4 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 39, S 8, H CS 35272, I/A 4 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 39, S 8, H CS 35272, I/A 4 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-12
- DISPENSA de la prohibición de competencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 39, S 8, H CS 35272, I/A 3 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-12
- Otras modificaciones estatutarias: Se deja sin contenido el artículo 19º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 39, S 8, H CS 35272, I/A 3 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 39, S 8, H CS 35272, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 39, S 8, H CS 35272, I/A 2 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 37, S 8, H CS 35272, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-12
Dirección:C/ PEIRATS I MONTON 3 2º B (VALL D'UIXO (LA))
Comienzo de operaciones:15/02/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La construcción de cualquier tipo de obra en steel frame, o steel framing o acero laminado en frío, completo y/o mezcla de steel frame, acero laminado en frío, con otros sistemas constructivos. El asesoramiento, y la venta de todo tipo de equipos productivos necesarios para construir viviendas en el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 37, S 8, H CS 35272, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-12