STEAMBOAT SPRINGS VALOR SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social STEAMBOAT SPRINGS VALOR SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ramio Butiña Jacinto
VINCULACIONES DE STEAMBOAT SPRINGS VALOR SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STEAMBOAT SPRINGS VALOR SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caliz Congost Joan | Secretario No Consejero | 18/04/2012 | 18/04/2017 |
Caliz Congost Joan | Consejero | 14/05/2012 | 18/04/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 29/09/2016 | 18/04/2017 |
Ramio Butiña Jacinto | Presidente | 14/05/2012 | 18/04/2017 |
Ramio Butiña Jacinto | Consejero | 14/05/2012 | 18/04/2017 |
Ramio Butinya Martiria | Consejero | 14/05/2012 | 18/04/2017 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 17/08/2012 | 18/04/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/11/2009 | 29/09/2016 |
Ramio Butiña Jacinto | Consejero Delegado | 14/05/2012 | 30/09/2015 |
Calonge Cubero Azucena | Consejero | 26/10/2009 | 14/05/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STEAMBOAT SPRINGS VALOR SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 150, S 8, H M 264883, I/A 23 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
- La Sociedad ha sido dada de baja en el Registro de Sociedades de Inversión Colectiva el 24/03/2017, al haber quedado autorizada e inscrita en los Registros de la CNMV la absorción de la misma por el fondo denonimado "BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 150, S 8, H M 264883, I/A 23 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 148, S 8, H M 264883, I/A 22 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 148, S 8, H M 264883, I/A 22 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 148, S 8, H M 264883, I/A 21 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 148, S 8, H M 264883, I/A 21 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 13º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 147, S 8, H M 264883, I/A 20 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se crea el articulo 15 bis de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 147, S 8, H M 264883, I/A 19 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 147, S 8, H M 264883, I/A 19 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
- CESADO EL SERVICIO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORESDE LA SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO SA COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23656 , F 147, S 8, H M 264883, I/A 18 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28