STE PHARMA SYSTEMS SL - EXTINGUIDA
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social STE PHARMA SYSTEMS SL
CIF B61503363
Capital Social 2043360.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 03/11/1997
Página Web www.stegroup.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jane Mateu Joan
Auditor BARCELONA AUDITORS SLP
VINCULACIONES DE STE PHARMA SYSTEMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STE PHARMA SYSTEMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA AUDITORS SLP | Auditor de Cuentas Concursal | 05/02/2018 | 21/10/2020 |
BARCELONA AUDITORS SLP | Auditor | 05/02/2018 | 21/10/2020 |
BARCELONA AUDITORS SLP | Auditor de Cuentas Concursal | 06/02/2012 | 21/10/2020 |
BARCELONA AUDITORS SLP | Auditor | 06/02/2012 | 21/10/2020 |
BARCELONA AUDITORS SLP | Auditor de Cuentas Concursal | 22/01/2015 | 21/10/2020 |
BARCELONA AUDITORS SLP | Auditor | 22/01/2015 | 21/10/2020 |
Jane Aubareda Barbara | Apoderado Solidario | 20/08/2019 | 21/10/2020 |
Jane Mateu Joan | Administrador Unico | 02/10/2014 | 21/10/2020 |
Mateo Barranco David | Apoderado | 23/08/2012 | 21/10/2020 |
Jane Mateu Juan | Administrador Unico | 16/11/2009 | 02/10/2014 |
ACTOS BORME DE STE PHARMA SYSTEMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47016 , F 62, S 8, H B 170342, I/A 26 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO "CLOVERLAND HOLDING SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47016 , F 62, S 8, H B 170342, I/A 25 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Capital Anterior: | 3.405.600,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.362.240,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.043.360,00 | Euros |
Porcentaje: | 40,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47016 , F 62, S 8, H B 170342, I/A 25 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
- AMPLIAR A: LA PROMOCION, CONSTRUCCION, FOMENTO, ADQUISICION, COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO Y ADMINISTRACION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, TANTO RUSTICOS COMO URBANOS, PARA SI O PARA TERCEROS, SIMULTANEA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47016 , F 61, S 8, H B 170342, I/A 24 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 40, S 8, H B 170342, I/A 23 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Auditor
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 40, S 8, H B 170342, I/A 22 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Auditor
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 39, S 8, H B 170342, I/A 21 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.21: PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 39, S 8, H B 170342, I/A 20 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 39, S 8, H B 170342, I/A 20 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32553 , F 39, S 8, H B 170342, I/A 20 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-08