STB DIGITAL INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de las Petroliferas, S/N
Código Postal 35008
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social STB DIGITAL INVERSIONES SL
CIF B76045145
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 15/10/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE STB DIGITAL INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STB DIGITAL INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boluda Fos Vicente | Administrador Solidario | 04/11/2009 | 13/04/2022 |
Boluda Fos Vicente | Liquidador | 13/04/2022 | 13/04/2022 |
Suarez Villa Amador | Administrador Solidario | 04/11/2009 | 13/04/2022 |
Trapote Acevilla Pedro Luis | Administrador Solidario | 04/11/2009 | 13/04/2022 |
ACTOS BORME DE STB DIGITAL INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 47, S 8, H GC 42577, I/A 3 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 47, S 8, H GC 42577, I/A 3 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 47, S 8, H GC 42577, I/A 3 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 47, S 8, H GC 42577, I/A 3 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 46, S 8, H GC 42577, I/A 2 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-35
Capital Anterior: | 9.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 46, S 8, H GC 42577, I/A 2 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 44, S 8, H GC 42577, I/A 1 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-35
Dirección:AVDA LAS PETROLIFERAS S/N (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:15/10/09
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:La dirección, gestión y representación de Sociedades y empresas nacionalesy extranjeras; el asesoramiento técnico y financiero de otras empresas. Laadquisición y venta, explotación, gestión y administración siempre actuando por cuenta propia, de valores, títulos, acciones y participaciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 44, S 8, H GC 42577, I/A 1 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-35