STAY HUMBLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 30
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STAY HUMBLE SL
CIF B88447552
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/07/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE STAY HUMBLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STAY HUMBLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bacourt Francois Xavier Jean Jacques | Apoderado | 28/10/2019 | 22/11/2021 |
Guerreiro Tom Dennis | Administrador Unico | 11/10/2019 | 22/11/2021 |
Guerreiro Tom Dennis | Liquidador | 22/11/2021 | 22/11/2021 |
Bacourt Francois Xavier Jean Jaques | Administrador Solidario | 08/08/2019 | 11/10/2019 |
Guerreiro Tom Dennis | Administrador Solidario | 08/08/2019 | 11/10/2019 |
ACTOS BORME DE STAY HUMBLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 94, S 8, H M 701325, I/A 4 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 94, S 8, H M 701325, I/A 4 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 94, S 8, H M 701325, I/A 4 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 94, S 8, H M 701325, I/A 4 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 92, S 8, H M 701325, I/A 3 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 92, S 8, H M 701325, I/A 2 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 92, S 8, H M 701325, I/A 2 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 92, S 8, H M 701325, I/A 2 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 90, S 8, H M 701325, I/A 1 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28
Dirección:C/ SANTA ENGRACIA 30, PISO 6C (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/07/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Diseño y compraventa al por mayor y al por menor, de prendas textiles y equipamiento deportivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 90, S 8, H M 701325, I/A 1 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-28