STARTUP TEMP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco de Rojas, 5
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STARTUP TEMP SL
CIF B88629183
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/04/2020
Nombres Anteriores
- INTELECTIUM FUNDING ACCELERATOR MADRID SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario STARTUP FINANCE SL
VINCULACIONES DE STARTUP TEMP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STARTUP TEMP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Wandas Cesar | Apoderado | 06/08/2021 | 30/05/2024 |
Medina Manresa Jaime Maria | Apoderado | 09/06/2020 | 30/05/2024 |
Medina Manresa Jaime Maria | Administrador Unico | 11/08/2022 | 30/05/2024 |
STARTUP FINANCE SL | Socio Unico | 16/02/2024 | 30/05/2024 |
Hunt Chida Patricio Leonidas | Representante | 08/05/2020 | 11/08/2022 |
INTELECTIUM CONSULTING SL | Administrador Unico | 08/05/2020 | 11/08/2022 |
ACTOS BORME DE STARTUP TEMP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716718, I/A 6 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716718, I/A 6 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716718, I/A 6 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 204, S 8, H M 716718, I/A 5 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
- STARTUP TEMP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 204, S 8, H M 716718, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 204, S 8, H M 716718, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 204, S 8, H M 716718, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 203, S 8, H M 716718, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 202, S 8, H M 716718, I/A 2 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40344 , F 200, S 8, H M 716718, I/A 1 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28