START POSTPRODUCCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Roque Nublo, 27
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social START POSTPRODUCCION SL
CIF B82304973
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE START POSTPRODUCCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE START POSTPRODUCCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Fernandez Juan | Liquidador | 01/04/2014 | 01/04/2014 |
Diaz Fernandez Juan | Administrador Solidario | 04/07/2012 | 01/04/2014 |
Gonzalez Ruiz De Infante Sara Maria | Administrador Solidario | 04/07/2012 | 01/04/2014 |
Diaz Fernandez Juan | Consejero Delegado Solidario | 04/07/2012 | |
Diaz Fernandez Juan | Presidente | 04/07/2012 | |
Diaz Fernandez Juan | Consejero | 04/07/2012 | |
Diaz Gonzalez Daniel | Secretario | 04/07/2012 | |
Diaz Gonzalez Daniel | Consejero Delegado Solidario | 04/07/2012 | |
Diaz Gonzalez Daniel | Consejero | 04/07/2012 | |
Diaz Gonzalez Sara-maria | Consejero | 04/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE START POSTPRODUCCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14103 , F 112, S 8, H M 231724, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14103 , F 112, S 8, H M 231724, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14103 , F 112, S 8, H M 231724, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14103 , F 112, S 8, H M 231724, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14103 , F 110, S 8, H M 231724, I/A 2 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14103 , F 110, S 8, H M 231724, I/A 2 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14103 , F 110, S 8, H M 231724, I/A 2 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-28