STARDUST SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Balbina Valverde, 15
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STARDUST SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE STARDUST SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STARDUST SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A&G FONDOS SGIIC SA | Entidad Gestora | 26/05/2009 | 23/01/2012 |
Castro Fernandez Manuela | Presidente | 10/10/2011 | 23/01/2012 |
Castro Fernandez Manuela | Consejero | 10/10/2011 | 23/01/2012 |
Cendra Armijo Maria Dolores | Apoderado Solidario | 11/10/2011 | 23/01/2012 |
Garrido Lafitez Juan Carlos | Apoderado Solidario | 11/10/2011 | 23/01/2012 |
Irisarri Martinez Miguel | Secretario | 10/10/2011 | 23/01/2012 |
Irisarri Martinez Miguel | Consejero | 10/10/2011 | 23/01/2012 |
Irisarri Martinez Miguel Angel | Liquidador | 23/01/2012 | 23/01/2012 |
Martinez Ortiz Rey Alvaro | Vicesecretario No Consejero | 01/04/2009 | 23/01/2012 |
SANTANDER INVESTMENT SA | EntidDeposit | 26/05/2009 | 23/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STARDUST SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29077 , F 175, S 8, H M 268091, I/A 26 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29077 , F 175, S 8, H M 268091, I/A 26 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29077 , F 175, S 8, H M 268091, I/A 26 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29077 , F 175, S 8, H M 268091, I/A 26 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29077 , F 175, S 8, H M 268091, I/A 25 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15871 , F 142, S 8, H M 268091, I/A 24 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15871 , F 142, S 8, H M 268091, I/A 24 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15871 , F 142, S 8, H M 268091, I/A 24 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 7º, RELATIVO A "POLITICA DE INVERSIONES".
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15871 , F 142, S 8, H M 268091, I/A 23 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28