STARDUST BUSINESS SA
Dirección social Paseo Castellana, 115
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STARDUST BUSINESS SA
CIF A98089170
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 27/10/2008
Página Web www.stardust.bz
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ujados Lopez Blanca Maria
ORGANIGRAMA DE STARDUST BUSINESS SA
VINCULACIONES DE STARDUST BUSINESS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STARDUST BUSINESS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Gasque Juan Pablo | Secretario | 09/09/2010 | |
Sanchez Gasque Juan Pablo | Consejero Delegado | 09/09/2010 | |
Ujados Lopez Blanca Maria | Presidente | 09/09/2010 | |
Purcell Mena Ignacio | Consejero | 07/07/2009 | |
Sanchez Gasque Juan Pablo | Consejero | 07/07/2009 | |
Ujados Lopez Blanca Maria | Consejero | 07/07/2009 |
ACTOS BORME DE STARDUST BUSINESS SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 4&, LA PUBLICACION DEL CESE COMO CONSEJERO DE JOSE ENRIQUE MIGUEL-SIN BOLEA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26689 , F 125, S 8, H M 480982, I/A 4 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26689 , F 125, S 8, H M 480982, I/A 4 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26689 , F 125, S 8, H M 480982, I/A 4 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26689 , F 125, S 8, H M 480982, I/A 4 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ART. 22 DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26689 , F 124, S 8, H M 480982, I/A 3 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26689 , F 124, S 8, H M 480982, I/A 3 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26689 , F 124, S 8, H M 480982, I/A 3 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 115 7& - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26689 , F 124, S 8, H M 480982, I/A 2 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-28