STAR CARS EXCLUSIVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Valencianes, 48
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social STAR CARS EXCLUSIVE SL
CIF B01779156
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/07/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Buca Anna Maria
VINCULACIONES DE STAR CARS EXCLUSIVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STAR CARS EXCLUSIVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buca Anna Maria | Liquidador Unico | 31/10/2023 | 31/10/2023 |
Buca Anna Maria | Administrador Unico | 07/08/2020 | 31/10/2023 |
Buca Anna Maria | Socio Unico | 07/08/2020 | 31/10/2023 |
Stoichita Cristian Robertino | Apoderado | 23/09/2020 | 31/10/2023 |
ACTOS BORME DE STAR CARS EXCLUSIVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10850, L 8129, F 103, S 8, H V 193714, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10850, L 8129, F 103, S 8, H V 193714, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10850, L 8129, F 103, S 8, H V 193714, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10850, L 8129, F 103, S 8, H V 193714, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10850, L 8129, F 103, S 8, H V 193714, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10850, L 8129, F 102, S 8, H V 193714, I/A 2 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10850, L 8129, F 101, S 8, H V 193714, I/A 1 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10850, L 8129, F 101, S 8, H V 193714, I/A 1 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-46
Dirección:AVDA CORTES VALENCIANAS 48 2 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:24/07/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- La compraventa, reparación y arrendamiento de todo tipo de vehículos a motor. - La compraventa y arrendamiento de todo tipo de inmuebles. - La construcción y promoción de todo tipo de edificaciones, así como trabajos de albañilería. - La compraventa de todo tipo de materiales, herramienta y maq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10850, L 8129, F 101, S 8, H V 193714, I/A 1 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-46