STANLEYBET ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 11
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STANLEYBET ESPAÑA SA
CIF A83507004
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 21/11/2002
Órgano Administración Administrador único
Propietario Stanleybet International Limited
VINCULACIONES DE STANLEYBET ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STANLEYBET ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrascal Satrustegui Javier | Apoderado | 06/05/2009 | 24/02/2014 |
Carrascal Satrustegui Javier | Apoderado | 15/04/2013 | 24/02/2014 |
Carrascal Satrustegui Javier | Liquidador | 24/02/2014 | 24/02/2014 |
Garrisi Giovanni | Administrador Unico | 25/07/2013 | 24/02/2014 |
Stanleybet International Limited | Socio Unico | 24/02/2014 | 24/02/2014 |
Carrascal Satrustegui Javier | Secretario No Consejero | 06/05/2009 | 25/07/2013 |
Crossfield James Alexander | Consejero | 29/06/2012 | 25/07/2013 |
Garrisi Giovanni | Presidente | 30/11/2012 | 25/07/2013 |
Garrisi Giovanni | Consejero | 30/11/2012 | 25/07/2013 |
Hargreaves Jarrod | Consejero | 29/06/2012 | 25/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STANLEYBET ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 50, S 8, H M 318525, I/A 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 50, S 8, H M 318525, I/A 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 50, S 8, H M 318525, I/A 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 50, S 8, H M 318525, I/A 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31972 , F 50, S 8, H M 318525, I/A 10 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 14. Funcionamiento Junta Gral.-. 16. Administración y Representacion.-. 17. Administración y Representacion.-. 18. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18368 , F 50, S 8, H M 318525, I/A 9 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18368 , F 50, S 8, H M 318525, I/A 9 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18368 , F 50, S 8, H M 318525, I/A 9 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18368 , F 49, S 8, H M 318525, I/A 8 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18368 , F 49, S 8, H M 318525, I/A 7 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28