STAMUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Levante, 45
Código Postal 30008
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social STAMUR SL
CIF B30328025
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE STAMUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STAMUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joaquin Sanchez Vallejo | Administrador Mancomunado | 14/05/2013 | 15/11/2023 |
Joaquin Sanchez Vallejo | Liquidador Mancomunado | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Joaquin Sanchez Vidal | Administrador Mancomunado | 14/05/2013 | 15/11/2023 |
Joaquin Sanchez Vidal | Liquidador Mancomunado | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Joaquin Sanchez Vallejo | Administrador Solidario | 28/06/2010 | 14/05/2013 |
Jose Sanchez Izquierdo | Administrador Solidario | 28/06/2010 | 14/05/2013 |
Joaquin Sanchez Guillamon | Administrador Mancomunado | 23/03/2010 | 28/06/2010 |
Joaquin Sanchez Vallejo | Administrador Mancomunado | 23/03/2010 | 28/06/2010 |
Jose Sanchez Izquierdo | Administrador Mancomunado | 23/03/2010 | 28/06/2010 |
ACTOS BORME DE STAMUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 220, S 8, H MU 4923, I/A 18 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 220, S 8, H MU 4923, I/A 18 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 220, S 8, H MU 4923, I/A 18 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 220, S 8, H MU 4923, I/A 18 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-30
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 220, S 8, H MU 4923, I/A 18 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-30
- C/ RONDA DE LEVANTE 45 1º A (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 220, S 8, H MU 4923, I/A 17 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-30
- POLIG INDUSTRIAL OESTE, CALLE URUGUAY, PARCELA 23/ (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 220, S 8, H MU 4923, I/A 16 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-30
- MODIFICACION DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS EN LO REFERENTE A LAS JUNTAS GENERALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3043 , F 220, S 8, H MU 4923, I/A 15 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 203, S 8, H MU 4923, I/A 14 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 203, S 8, H MU 4923, I/A 14 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-30