STAMPERY LABS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hortaleza, 108
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social STAMPERY LABS SL
CIF B87334801
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 10/07/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Stampery Inc
VINCULACIONES DE STAMPERY LABS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STAMPERY LABS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Levi Daniele | Administrador Solidario | 13/08/2015 | 19/07/2021 |
Levi Daniele | Liquidador | 19/07/2021 | 19/07/2021 |
Sanchez De Pedro Crespo Adan | Administrador Solidario | 12/06/2020 | 19/07/2021 |
Stampery Inc | Socio Unico | 14/03/2016 | 19/07/2021 |
Prennushi Tommaso | Administrador Solidario | 13/08/2015 | 12/06/2020 |
ACTOS BORME DE STAMPERY LABS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 89, S 8, H M 606754, I/A 5 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 89, S 8, H M 606754, I/A 5 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 89, S 8, H M 606754, I/A 5 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 89, S 8, H M 606754, I/A 5 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 89, S 8, H M 606754, I/A 4 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 89, S 8, H M 606754, I/A 4 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-28
- C/ HORTALEZA 108 6º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 89, S 8, H M 606754, I/A 3 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 88, S 8, H M 606754, I/A 2 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 84, S 8, H M 606754, I/A 1 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-28
Dirección:C/ MODESTO LAFUENTE 90 1º - CENTRO (MADRID)
Comienzo de operaciones:10/07/15
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:a) La creación y explotación de software, programas y aplicaciones informáticas o productos y accesorios informáticos de cualquier clase. b) La prestación de servicios relacionados con la creación, la comercialización y la explotación de software, programas y aplicaciones informáticas o productos..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33705 , F 84, S 8, H M 606754, I/A 1 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-28