STALLION DEVELOPMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Duero, 67
Código Postal 29670
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social STALLION DEVELOPMENTS SL
CIF B93193860
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 22/05/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE STALLION DEVELOPMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STALLION DEVELOPMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ahmad Hamza | Administrador Mancomunado | 14/09/2015 | 23/05/2019 |
Ahmad Hamza | Liquidador Mancomunado | 23/05/2019 | 23/05/2019 |
Bagewadi Sameer Mehboob | Administrador Mancomunado | 14/09/2015 | 23/05/2019 |
Bagewadi Sameer Mehboob | Liquidador Mancomunado | 23/05/2019 | 23/05/2019 |
Hussain Malik Nazim | Administrador Mancomunado | 14/09/2015 | 23/05/2019 |
Malik Hussain Nazim | Liquidador Mancomunado | 23/05/2019 | 23/05/2019 |
Bagewadi Sameer Mehboob | Administrador Solidario | 06/06/2012 | 14/09/2015 |
Hussain Malik Nazim | Administrador Solidario | 06/06/2012 | 14/09/2015 |
ACTOS BORME DE STALLION DEVELOPMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 151, S 8, H MA113942, I/A 4 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 151, S 8, H MA113942, I/A 4 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-29
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 151, S 8, H MA113942, I/A 4 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 151, S 8, H MA113942, I/A 4 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-29
- En ejecución de títulos judiciales con el número 57/2017, por Resolución que ha devenido firme, se ha dictado Decreto de fecha 12 de junio de 2.017, por el Juzgado de lo Social nº 8 de los de Málaga, en el que se declara la insolvencia provisional de esta Sociedad, con un principal de 25.878 13 euros y 3.881 71 euros de intereses y costas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 151, S 8, H MA113942, I/A 3 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-29
- C/ MARQUES DEL DUERO 67 1º A - áSAN PEDRO ALCANTA (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 151, S 8, H MA113942, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 151, S 8, H MA113942, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 151, S 8, H MA113942, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 151, S 8, H MA113942, I/A 2 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5019, L 3926, F 150, S 8, H MA113942, I/A 1 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-29